Проста математика або як навчитися швидко рахувати в умі.

Проста математика або як навчитися швидко рахувати в умі.

Вже не уявляєте своє життя без калькулятора? Дуже даремно, вчені довели, що люди, регулярно які вважають в розумі застраховані від старечого маразму та раннього слабоумства. Так що практикуйтеся частіше, а я розповім вам кілька простих прийомів легкого і швидкого рахунку в розумі .

Як навчитися рахувати в умі . Множимо на 11

Всі ми знаємо, як швидко помножити число на 10, потрібно лише додати нуль в кінці, але чи знаєте ви, що є фішка як легко помножити двозначне число на 11?

Припустимо, нам потрібно помножити 63 на 11. Візьміть двозначне число, яке потрібно помножити на 11 і уявіть між його двома цифрами місце:

Якщо ж результат складання першої та другої цифри двозначне число, вставляйте тільки другу цифру, а до першої цифри вихідного числа додавайте одиницю:

79 * 11 =

7_ (7 +9) _9

(7 +1) _6_9

79 * 11 = 869

Як навчитися рахувати в умі. Швидке зведення в квадрат числа, що закінчується на 5.

Якщо вам потрібно звести в кадрат двозначне число, що закінчується на 5, то ви можете зробити це дуже просто в розумі. Помножте першу цифру числа на саму себе плюс одиниця і додайте в кінці 25, і це все:

45 * 45 = 4 * (4 +1) _25 = 2025

Як навчитися рахувати в умі . Множення на 5

Для більшості людей множення на 5 не складає труднощів для невеликих чисел, але як швидко рахувати в умі великі числа, помножені на 5?

Вам потрібно взяти це число і розділити на 2. Якщо результат ціле число, то додайте до нього 0 в кінці, якщо немає, відкиньте залишок і додайте 5 наприкінці:

1248 * 5 = (1248/2) _ (0 або 5) = 624_ (0 або 5) = 6240 (результат ділення на 2 ціле число)

4469 * 5 = (4469/2) _ (0 або 5) = (2234.5) _ (0 або 5) = 22345 (результат ділення на 2 число з залишком)

Як навчитися рахувати в умі . Множення на 4

Це дуже проста і, з першого погляду, очевидна фішка множення будь-якого числа на 4, але насмотря на це люди не здогадуються про неї в потрібний момент. Щоб просто помножити будь-яке число на 4, потрібно уножіть його на 2, а потім знову помножити на 2:

67 * 4 = 67 * 2 * 2 = 134 * 2 = 268

Як навчитися рахувати в умі . Обчислити 15%

Якщо вам потрібно в розумі обчислити 15% від будь-якого числа, то є простий спосіб, як це зробити. Візьміть 10% від числа (розділивши число на 10) і додайте до цього числа половину від отриманих 10%.

15% від 884 рублів = (10% від 884 рублів) + ((10% від 884 рублів) / 2) = 88.4 рубля + 44.2 рубля = 132.6 рублів

Як навчитися рахувати в умі . Множення великих чисел

Якщо вамEFотрібно перемножити великі числа в розумі і одне з них парне, то ви можете скористатися методом спрощення множників, зменшивши четно число в два рази, а другий збільшуючи в два рази:

32 * 125 це

16 * 250 це

8 * 500 це

4 * 1000 = 4000

Як навчитися рахувати в умі . Поділ на 5

Розділити велике число на 5 в голові дуже просто. Все що потрібно, це помножити число на 2 і змістити кому на один знак тому:

175/5

Множимо на 2: 175 * 2 = 350

Зміщуємо на один знак: 35.0 або 35

Щоб відняти велике число з тисячі, дотримуйтесь простій техніці, забирайте всі цифри числа від 9, крім останньої, а останнє цифру числа відніміть від 10:

1000-489 = (9-4) _ (9-8) _ (10-9) = 511

Incoming search terms:

  • як навчитися рахувати
  • Як навчитися швидко рахувати
  • як навчитись рахувати
  • як навчитись швидко рахувати
  • як навчити дитину рахувати в умі
  • як навчитися швидко множити
  • як навчитися швидко додавати
  • як швидко множити великі числа
  • як навчити дитину швидко рахувати
  • вчимося множити